经营范围: 环保产品技术开发(非研制)、技术咨询、技术转让;环保工程设计及施工(凭有效资质证);销售:环保产品、节能产品、水处理设备、机电设备、其他化工产品(不含危险化学品)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王海燕 | -- | |||
朱书萍 | -- | |||
王胜利 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 刘瑞锋* 执行董事, 2 刘瑞锋* 经理, 3 贾英彬 监事
来源: 2019-08-18
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >