经营范围: 旅游开发与投资;农作物种植;畜牧养殖。(法律、法规规定应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规禁止的不得经营。)***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘永谦 | -- | |||
何明镜 | -- | |||
丁庚成 | -- |
变更前:无
变更后:凌泉;周梅花;张雁;凌泓;高雨晗;蒋一晨;何磊;王诤
来源:三一重工官网 2019-08-28
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:三一集团官网 2019-08-29
来源:三一集团官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:新浪安徽 2019-08-28
来源:诺亚舟Noah官网 2019-08-29
来源:国际在线 2019-08-26
更多 >