经营范围: 建筑劳务分包。(法律、法规规定应经审批而未获审批的,不得经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘广龙 | -- | |||
张献军 | -- | |||
李天才 | -- | |||
王晓帅 | -- |
变更前:无
变更后:营业期限: 2009-05-13 至 2024-05-13
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-18
更多 >