经营范围: 实业投资、投资管理、咨询服务、财务管理服务、非融资性担保服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
邹冬平 | -- | |||
刘晓利 | -- |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:A.O.史密斯官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:A.O.史密斯官网 2019-08-22
更多 >