经营范围: 沙、石、函管、建筑材料销售
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
彭万军 | -- | - | ||
李建平 | -- | - | ||
蒋锋云 | -- | - | ||
颜卫杰 | -- | - | ||
李传华 | -- | - |
变更前:无
变更后:陈淑英
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-25
更多 >