经营范围: 房地产开发经营(凭有效资质证书经营)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈秀平 | -- | |||
陈章兵 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 李燕龙* 执行董事, 2 李燕龙* 经理, 3 李玉华 监事
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:OUR奥华官网 2019-08-29
来源:奥田AOTIN官网 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-24
来源:金牌厨柜官网 2019-08-28
来源:奥田AOTIN官网 2019-08-28
更多 >