经营范围: 投资及投资管理;资产管理;资产受托管理;投资及管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
中国华能集团公司 | -- | - |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 黄坚* 董事长, 2 黄历新 董事, 3 王葵 董事, 4 曹世光 董事, 5 戴新民 董事, 6 王志芳 董事, 7 丁益 董事, 8 丁益 经理, 9 张咸阳 监事会主席, 10 容常青 监事, 11 崔学峰 监事
来源:网络媒体 2019-08-28
来源: 2019-08-24
来源:五菱官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:上海热线-财经频道 2019-08-26
来源:爱玛官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >