经营范围: 杉木桩凭证收购、加工、销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
吕丹之 | -- | - | - | 100% |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 姚晖* 执行董事, 2 姚晖* 经理, 3 李铁男 监事
来源: 2019-08-29
来源: 2019-09-03
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >