经营范围: 生物试剂的研发、销售;生物技术研发咨询;投资管理;企业形象策划;企业管理咨询;品牌推广;文化传播;教育咨询(不含出国留学与中介);企业营销策划;文化艺术交流服务(不含营业性演出)。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营);预包装食品批发兼零售。(凭许可证在核定期限内经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
纪力 | -- | |||
李超 | -- |
变更前:无
变更后:纪力(监事);杨红蕾(执行董事);李超(经理);
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
更多 >