经营范围: 企业会计报表审计;企业资本验证;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计;会计咨询;司法会计鉴定;涉税司法鉴定;司法会计;招投标代理;办公用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张满英 | -- | 425万元 | 425万元 | 85.00% |
吴一平 | -- | 20万元 | 20万元 | 4.00% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:三一集团官网 2019-08-29
[中粮我买网]食品业-中粮董事长宁高宁获“中国最具影响力的25位企业领袖排行榜”最高成就奖
来源:中粮COFCO官网 2019-08-26
来源:中粮COFCO官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
中粮集团宁高宁董事长受聘为“十三五”国家发展规划专家委员会委员
来源:中粮COFCO官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:中粮COFCO官网 2019-08-24
来源:中粮COFCO官网 2019-08-29
更多 >