经营范围: 冶金材料加工;各类金属材料加工销售及安装;各类机电产品安装、维修。(涉及专项审批的项目的除外)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨秀玲 | -- | |||
杨世桃 | -- |
变更前:无
变更后:余秉立(董事);卢爱华(监事);柳学兵(监事);程勇(董事长/总经理);周建春(监事会主席);何子平(董事);
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:OUR奥华官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:OUR奥华官网 2019-08-22
来源:OUR奥华官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >