经营范围: 配合饲料(畜禽、水产)生产(有效期至2018年10月08日)、销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李雄 | -- | |||
吴贵平 | -- | |||
陈丽琼 | -- | |||
陈文涛 | -- |
变更前:无
变更后:北京市海淀区丰秀中路3号院13号楼413室
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
欧阳波-哈尔斯保温杯-浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司总经理访谈
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >