经营范围: 凭资质证从事建筑劳务工程;建筑机械设备租赁、销售;建材、五金交电、水暖器材销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘春香 | -- | |||
陈树平 | -- | |||
包四良 | -- |
变更前:无
变更后:陶学勇;刘红;
来源: 2019-08-28
杨文倡-光明牌雪糕-上海益民食品一厂(集团)有限公司董事长介绍
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >