经营范围: 场地租赁(涉及行政许可的凭许可证经营),房地产开发(凭有效资质证经营),物业管理服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
曾红 | -- | |||
王勤 | -- | |||
杨尾娥 | -- |
变更前:无
变更后:电梯安装、维修(许可证有效期至2017年11月08日)、销售、保养及零配件的销售。
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >