经营范围: 房地产经纪;营销策划服务;投资信息咨询服务(不含证件咨询、人才中介服务及其他限制项目);室内装饰。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨梦昌 | -- | |||
肖光华 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 王丹丹* 执行董事, 2 王丹丹* 经理, 3 王丽丽 监事
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
更多 >