经营范围: 物业管理。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
尹家平 | -- | |||
李荣军 | -- | |||
高锦和 | -- | |||
方楚雄 | -- | |||
方晓婉 | -- |
变更前:无
变更后:方楚雄
来源:欧斯迪OUSIDI 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:联丰官网 2019-08-28
来源:爱依瑞斯ARIS官 2019-08-28
来源:欧斯迪OUSIDI 2019-08-26
来源:腾讯视频官网 2019-08-26
更多 >