经营范围: 饲料、牲猪的销售;蔬菜的种植及销售;家禽家畜(不含种畜、禽)、水产养殖及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
闫军 | -- | 102万元 | 102万元 | 51.00% |
胡友军 | -- | 98万元 | 98万元 | 49.00% |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 安大伟; 组织机构: 安大伟 职务: 董事长; 戚小海 职务: 董事兼总经理; 沈金根 职务: 董事; 徐国祥 职务: 董事;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
更多 >