经营范围: 物业管理及咨询;房屋租赁;家政服务;房屋中介(涉及行政许可的凭有效许可证经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈建湘 | -- | |||
陈为哲 | -- | |||
彭少辉 | -- |
变更前:无
变更后:梁玉意
来源:安佳anchor官 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:乌江-涪陵官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >