经营范围: 资产管理;商业、农业、教育产业的投资及咨询服务;投资管理(不含期货、证券);商务信息咨询;财务咨询;企业管理咨询;供应链管理;房地产信息咨询;市场营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
吴健光 | -- | |||
吴学谦 | -- |
变更前:无
变更后:斯树平;柳慧杏;
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:通州质量信息网 2019-08-29
来源:光明食品官网 2019-08-25
来源:中洁网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:新华网-吉林 2019-08-28
来源:金羊网-新闻中心 2019-08-29
更多 >