经营范围: 国内劳务派遣,就业信息咨询服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
贺慧平 | -- | |||
贺文华 | -- | |||
贺慧平 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 孟闯* 执行董事, 2 孟闯* 经理, 3 李桂珍 监事
来源:新浪家居 2019-08-29
来源:雅丽家YALIG官 2019-08-28
来源:慧聪涂料网 2019-08-25
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:我乐OLO官网 2019-08-29
来源:冠美QUAMA官网 2019-08-25
来源:我乐OLO官网 2019-08-29
来源:365地产家居网- 2019-08-29
更多 >