经营范围: 教育咨询服务;信息技术咨询服务;文化艺术咨询服务;企业管理咨询服务;体育运动咨询服务;公共关系服务;市场调研服务;营养健康咨询服务;市场营销策划服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李翠 | -- | |||
傅胜 | -- | |||
刘华平 | -- |
变更前:无
变更后:胡莹,执行董事;胡莹,总经理;赵伟栋,监事
来源:CNPP/买购网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:太平洋时尚网 2019-08-28
来源:凤凰网-厦门频道 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-25
来源:真维斯官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >