经营范围: 投资管理及咨询;财务咨询;企业管理咨询;资产管理。(不含前置审批和许可项目,涉及行政许可的凭许可证经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
孙朝阳 | -- | 20万元 | 10万元 | 10% |
刘亚辉 | -- | 10万元 | 5万元 | 5% |
李鹤飞 | -- | 20万元 | 10万元 | 10% |
罗建平 | -- | 20万元 | 10万元 | 10% |
蒋知佟 | -- | 10万元 | 5万元 | 5% |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:雷士照明官网 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:中国照明网 2019-08-28
来源:中国质量新闻网 2019-08-29
来源:新浪新闻 2019-08-29
来源:九牧王Joeone 2019-08-16
更多 >