经营范围: 机砖加工、销售(有效期至2013年12月31日)(未取得专项许可的项目除外)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
宋养森 | -- | 45 | 45 | 75.00% |
沙涵俊 | -- | 15 | 15 | 25.00% |
变更前:无
变更后:2004-08-25~2044-08-24
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:爱依瑞斯ARIS官 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-24
更多 >