经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
冯洪生 | -- | |||
费小平 | -- | |||
泮建荣 | -- | |||
褚才法 | -- | |||
程国强 | -- |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:苏泊尔SUPOR官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:苏泊尔SUPOR官 2019-08-25
来源:新飞Frestec 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >