经营范围: 组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;计算机技术培训;经济贸易咨询;市场调查;企业管理咨询;投资管理;投资咨询;销售文化用品、体育用品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
富昕 | -- | |||
王尔丹 | -- | |||
张濛喆 | -- | |||
邓华 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 张春贤* 执行董事, 2 张春贤* 经理, 3 李数凤 监事
来源:德维尔Deweie 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:迪奥DIHOUR官 2019-08-29
来源:迪奥DIHOUR官 2019-08-29
来源:德维尔Deweie 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-24
更多 >