经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
宁希永 | -- | |||
宁希普 | -- | |||
宁殿岐 | -- | |||
郑玉朋 | -- | |||
王国学 | -- |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
埃里克.怀斯曼-美国威富集团(VF Corp.)首席执行长介绍
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
更多 >