经营范围: 销售食品;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、承办展览展示、组织文化艺术交流活动;会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘全金 | -- | 5.1万元 | 5.1万元 | 51% |
王凡 | -- | 4.9万元 | 4.9万元 | 49% |
变更前:无
变更后:销售食品。技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、承办展览展示、组织文化艺术交流活动;会议服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
变更前:无
变更后:销售保健食品(食品卫生许可证有效期限至2016年03月25日);销售(不含零售)预包装食品(食品流通许可证有效期至2015年10月14日)。技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;承办展览展示;组织文化艺术交流活动;会议服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
变更前:无
变更后:姓名/名称:王凡,投资人类型:自然人股东;姓名/名称:刘全金,投资人类型:自然人股东
变更前:无
变更后:姓名:王凡,职位:执行董事;姓名:王凡,职位:经理;姓名:刘全金,职位:监事
变更前:无
变更后:销售保健食品(食品卫生许可证有效期限至2016年03月25日);销售(不含零售)预包装食品(食品流通许可证有效期至2015年10月14日)。技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;承办展览展示;组织文化艺术交流活动;会议服务。
来源:企一网 2020-04-06
来源:企一网 2020-04-06
来源:企一网 2020-04-06
来源:企一网 2020-04-07
来源:企一网 2020-04-07
来源:企一网 2020-04-07
来源:企一网 2020-04-07
来源:企一网 2020-04-07
更多 >