经营范围: 许可经营项目:预包装食品兼散装食品,乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发与零售。 一般经营项目:从事货物进出口业务及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。机械设备、电力设备(不含橡塑件)制造、加工、销售;软件开发设计、技术服务;建材、木材销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
邓雪明 | -- | |||
邓东来 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 托马斯·亚当·世培 董事长, 2 徐军(JUN XU)* 董事, 3 迈克尔·玛萨斯·温因特 董事, 4 徐军(JUN XU)* 经理, 5 克里斯托夫·托斯诺·筒井 监事
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:浏阳网 2019-08-26
来源:板川SAKACO官 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:板川SAKACO官 2019-08-25
更多 >