经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:安全生产技术服务、安全培训、安全顾问、安全事务代理、安全生产托管、安全评估、安全审计、安全监理、安全检测及安全技术管理咨询服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
蔡满芳 | -- | |||
裴玉山 | -- | |||
蔡东坡 | -- |
变更前:无
变更后:2014-12-08新章程
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >