经营范围: 森林抚育。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
薛凌 | -- | - | ||
裴红卫 | -- | - |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 高国祥* 执行董事, 2 高国祥* 经理, 3 安宇晨 监事
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:旭派官网 2019-08-23
来源:微信文章 2019-08-29
来源:微信文章 2019-08-27
更多 >