经营范围: 旅游景点开发、观光、休闲;宗教文化传播;陶瓷、旅游商品制作、销售。*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
钟毛子 | -- | |||
郑金灿 | -- | |||
章烈平 | -- | |||
吴元彬 | -- | |||
刘方文 | -- |
变更前:无
变更后:经理,吴元彬;执行董事,章烈平;
来源:王老吉大健康官网 2019-08-28
来源:王老吉大健康官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:佛山陶瓷网 2019-08-29
来源:嘉俊JIAJUN官 2019-08-29
来源:微信文章 2019-08-25
来源:火王官网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >