经营范围: 对外投资;医院受托管理;投资管理与咨询;资产经营与管理。(以上项目国家有专项规定的除外)**
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张焱冰 | -- | |||
张鑫冰 | -- | |||
张磊冰 | -- |
变更前:无
变更后:1000.0000(万元)
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
更多 >