经营范围: 实业投资(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)**
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
洪鹃 | -- | |||
龙腾洪 | -- | |||
付国文 | -- | |||
邓莉萍 | -- | |||
缪明 | -- |
变更前:无
变更后:监事,潘晓明;执行董事兼总经理,熊艳明;
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:新浪财经 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-17
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:蓝月亮官网 2019-08-25
来源:中兴ZTE官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >