经营范围: 实业投资、投资咨询(金融、保险、期货、证券除外);企业管理咨询;贸易咨询服务;财务咨询(代理记账除外);国内贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘益林 | -- | 255万元 | 255万元 | 51.00% |
裘友文 | -- | 165.2万元 | 165.2万元 | 33.04% |
变更前:无
变更后:周如飞;周儒达;
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >