经营范围: 安全评价及安全生产科技咨询服务(凭资质证经营)**
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
邬长福 | -- | |||
吴至军 | -- | |||
毛银州 | -- | |||
程选荣 | -- | |||
万贤飞 | -- |
变更前:无
变更后:经营期限起2004-04-20;经营期限止2024-04-20
来源:腾讯-每日精选 2019-08-27
来源:新浪财经 2019-08-25
来源:onlylady品 2019-08-27
来源:CNPP/买购网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:安踏Anta官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >