经营范围: 旅游开发与策划;酒店管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
周雪美 | -- | |||
张翠平 | -- | |||
余丽霞 | -- | |||
毛俊国 | -- | |||
周秋莲 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 黄渊普* 董事长, 2 岳斌 董事, 3 张佳伟 董事, 4 王彬 董事, 5 项建标 董事, 6 黄渊普* 经理, 7 李双 监事
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:化妆品财经在线 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:屈臣氏Watson 2019-08-27
更多 >