经营范围: 国内贸易代理服务;实业投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
北京龙源兴业投资有限公司 | -- | |||
李忠培 | -- |
变更前:无
变更后:陈金祖(董事长) 刘小文(监事) 李永吉(董事) 唐朝清(副总经理) 岳峰(总经理) 孙维宁(董事) 许国宏(监事) 张岩(董事) 周如成(副董事长) 潘明华(董事) 陈金辉(监事)
来源:一扫光官网 2019-08-27
来源:索邦官网 2019-08-29
来源:索邦官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:索邦官网 2019-08-21
来源:索邦官网 2019-08-23
来源:索邦官网 2019-08-26
更多 >