经营范围: 液压件生产、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
崔加岚 | -- |
变更前:无
变更后:刘海梅,监事,, ;赵民,执行董事兼经理,选举,是;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
瓦尔特刀具品牌全球首席执行官兼总裁彼得•维特契克:瓦尔特自信腾飞造辉煌
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-27
杨文倡-光明牌雪糕-上海益民食品一厂(集团)有限公司董事长介绍
来源: 2019-08-23
瓦尔特刀具品牌大中华区总经理佩尔·托内尔:步步为赢,虎虎生威
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >