经营范围: 零售预包装食品;经营保健食品(食品卫生许可证有效期至2019年01月21日);技术开发;技术咨询;技术转让;技术服务;健康管理;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);出租办公用房;出租商业用房;销售电子产品、化妆品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张天明 | -- | 69.23万元 | 69.23万元 | 25% |
杨益斌 | -- | 69.23万元 | 69.23万元 | 25% |
刘明月 | -- | 51.23万元 | 51.23万元 | 18.4999% |
聂勤麒 | -- | 51.23万元 | 51.23万元 | 18.4999% |
徐海堂 | -- | 27.69万元 | 19.3844万元 | 9.9993% |
陆文旭 | -- | 8.31万元 | 8.31万元 | 3.0009% |
变更前:无
变更后:姓名/名称:张天明,投资人类型:自然人股东;姓名/名称:杨益斌,投资人类型:自然人股东;姓名/名称:刘明月,投资人类型:自然人股东;姓名/名称:聂勤麒,投资人类型:自然人股东;姓名/名称:徐海堂,投资人类型:自然人股东;姓名/名称:陆文旭,投资人类型:自然人股东
变更前:无
变更后:276.92万元
变更前:无
变更后:姓名/名称:杨益斌,投资人类型:自然人股东;姓名/名称:刘明月,投资人类型:自然人股东;姓名/名称:聂勤麒,投资人类型:自然人股东;姓名/名称:陆文旭,投资人类型:自然人股东
变更前:无
变更后:零售预包装食品;经营保健食品(食品卫生许可证有效期至2019年01月21日)。技术开发;技术咨询;技术转让;技术服务;健康管理;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);出租办公用房;出租商业用房;销售电子产品、化妆品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
变更前:无
变更后:姓名:聂勤麒,职位:执行董事;姓名:杨益斌,职位:经理;姓名:王嗣平,职位:监事
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:长城官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:富士FUJIFIL 2019-08-25
[太阳能电池品牌]天合光能两项SEMI国际标准讨论会在常州隆重召开
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:凤凰网-厦门频道 2019-08-27
更多 >