经营范围: 养老托付、旅游观光。(涉及行政许可的,凭许可证并在许可证有效期内经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘德清 | -- | - | ||
魏定炳 | -- | - |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源:金帝Kinde官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:微信公众平台 2019-08-28
来源:奥田AOTIN官网 2019-08-28
更多 >