经营范围: 住宿**
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
康学敏 | -- | |||
马亮 | -- |
变更前:无
变更后:李报国,男,董事长,郑州,中裕燃气控股有限公司,委派,中华人民共和国居民身份证,410103************,中国;李燕峰,男,副董事长,兰山,临沂天燃燃气工程有限公司,委派,中华人民共和国居民身份证,372801************,中国;鲁肇衡,男,董事,郑州,中裕燃气控股有限公司,委派,中华人民共和国居民身份证,410105************,中国;黎岩,男,董事,郑州,中裕燃气控股有限公司,委派,中华人民共和国居民身份证,410105************,中国;叶晓波,男,董事,郑州,中裕燃气控股有限公司,委派,中华人民共和国居民身份证,410103************,中国;刘建彰,男,董事,兰山,临沂天燃燃气工程有限公司,委派,中华人民共和国居民身份证,372801************,中国;陈东仁,男,董事,兰山,临沂天燃燃气工程有限公司,委派,中华人民共和国居民身份证,372801************,中国;吕来生,男,董事,兰山,临沂市住房和城乡建设委员会,委派,中华人民共和国居民身份证,610103************,中国;李燕峰,男,总经理,兰山,临沂天燃燃气工程有限公司,聘用,中华人民共和国居民身份证,372801************,中国;
来源:微信文章 2019-08-29
来源:森歌SENG官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:森歌SENG官网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >