经营范围: 建筑材料生产、混凝土生产、建筑工程机械制造、机械配件生产销售(以上各项凭环保许可证经营)X
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
舒文宣 | -- | |||
刘桂芬 | -- | |||
舒长海 | -- |
变更前:无
变更后:1 高云红 自然人股东, 2 陈伟鸿 自然人股东, 3 刘强英 自然人股东
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
更多 >