经营范围: 房地产开发与经营。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张俊发 | -- | |||
林爱凤 | -- | |||
李长甲 | -- | |||
李乐毅 | -- | |||
叶利庄 | -- |
变更前:无
变更后:李乐毅
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:中国人保官网 2019-08-25
来源:光通讯网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
更多 >