经营范围: 电力铁辅件及其机械加工件加工销售;室内外装饰装修、工程设计与施工(凭资质证书开展经营);建材、家具、工艺品、钢材的销售;监控设备的销售与安装;计算机软件开发与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李冰 | -- | 800万元 | 80% | |
郭长亮 | -- | 200万元 | 20% |
变更前:无
变更后:姓名:李冰 联系电话:***********777 职务:执行董事兼总经理 任免机构:股东会 身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 身份证件号码:370802************
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >