经营范围: 精密仪器、玻璃仪器、化学试剂(不含危险化学品)、电气设备、电子产品、教学仪器、办公用品、普通劳保用品、水质涂料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
宋恩民 | -- | 5万元 | 1.5万元 | 50% |
李海 | -- | 5万元 | 1.5万元 | 50% |
变更前:无
变更后:姓名: 李小林; 证件号码: 610113721118162; 职位: 监事 姓名: 王玲玲; 证件号码: 610113550919006; 职位: 董事长兼总经理
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-27
更多 >