经营范围: 低压电器、成套设备、电力设备、仪表的生产;销售本公司产品。(涉及许可经营的凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
高松山 | -- | 3万元 | 3万元 | 1% |
王丕良 | -- | 117万元 | 117万元 | 39% |
王宏 | -- | 180万元 | 180万元 | 60% |
变更前:无
变更后:韩小丽;向遵明;
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
中粮集团宁高宁董事长受聘为“十三五”国家发展规划专家委员会委员
来源:中粮COFCO官网 2019-08-21
来源:中粮COFCO官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:中粮COFCO官网 2019-08-25
[中粮我买网]食品业-中粮集团与中国农业科学院签署科技战略合作框架协议
来源:中粮COFCO官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >