经营范围: 餐饮管理(不含许可经营项目);会务服务。(涉及许可经营的须凭许可证或批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
盛冉 | -- | 50万元 | 50万元 | 50% |
刘晶 | -- | 50万元 | 50万元 | 50% |
变更前:无
变更后:蔡熙扬,董事长兼经理,任命,是;陈文,董事,选举, ;侯君辉,董事,选举, ;吉文立,监事会主席,选举, ;梁颂宪,董事,选举, ;沈平,监事,选举, ;王英杰,董事,选举, ;张晓敏,监事,选举, ;
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:华衣网-资讯 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:全友家居官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:全友家居官网 2019-08-25
来源:全友家居官网 2019-08-29
更多 >