经营范围: 制造:鞋。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
范朝文 | -- |
变更前:无
变更后:毕向军,董事;崔秀兰,董事;杜立军,董事;郭春艳,监事;刘铁民,董事长;刘玉俊,董事;王军,监事
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:凤凰网-家居 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >