经营范围: 房地产开发(凭资质经营)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李桑 | -- | |||
刘永林 | -- |
变更前:无
变更后:李桑
来源:微信文章 2019-08-26
来源:同益TONGYI官 2019-08-26
来源:同益TONGYI官 2019-08-29
来源:威能Vaillan 2019-08-26
来源:佳德GORLDE官 2019-08-27
来源:威能Vaillan 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >