经营范围: 服务、洗浴、租赁;住宿、餐饮(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
佘改贤 | -- | |||
贾西明 | -- | |||
孙富荣 | -- | |||
冯立森 | -- | |||
张海勇 | -- |
变更前:无
变更后:{1994-03-20,2025-04-17}
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >